2015-01-22: Die Gesellschafterversammlung vom 02.01.2015 mit Nachtrag vom 16.01.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den § 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Michelstadt beschlossen. Neuer Sitz: Michelstadt. Geschäftsanschrift: Reylstraße 39, 64720 Michelstadt. Nicht mehr Geschäftsführer: Walther, Gerhard, Erbach, *17.12.1950. Bestellt als Geschäftsführer: Tartler, Udo, Lüzelbach, *18.06.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Tartler-Herbst, Sandra, Lützelbach/Haingrund, *09.12.1972.
2015-01-27: Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Relystraße 39, 64720 Michelstadt. Personenbezogene Daten (Wohnort) von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Tartler, Udo, Lützelbach, *18.06.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.