2010-05-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Altwasser, Joachim; Geschäftsführer: Baader, Rudolf, *07.04.1965, Bielefeld; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten. Prokura: Altwasser, Joachim, *29.11.1957, Lüdersdorf; Einzelprokura; Schönhardt, Herbert, *05.12.1948, Somerset; Einzelprokura; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2010-06-01: Nicht mehr Prokurist: Altwasser, Joachim.
2014-09-01: Geschäftsführer: Ruf, Oliver, *10.06.1962, Korntal-Münchingen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Nicht mehr Geschäftsführer: Baader, Rudolf; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.07.2014 ist der Gesellschaftsvertrag geändert durch Hinzufügung eines neuen § 15 (Beirat)