2006-02-20: Prokura: Änderung zu Nr. 1; Das Geburtsdatum wurde ergänzt. Die Vertretungsbefugnis ist geändert.; Wulf, Ingo, *26.06.1956, Berlin; Einzelprokura.
2009-01-15: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Markgrafendamm 24 (Haus 16), 10245 Berlin Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 2. Rudnick, Gerd.
2012-05-09: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Storkower Straße 132, 10407 Berlin.
2019-06-27: Prokura: 3.
Thomas, David, *20.09.1987, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2020-03-20: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Thomas, David
2021-12-21: Prokura: 4.
Zemlyanskiy, Alexander, *16.11.1987, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 5.
Zinserling, Mario, *04.11.1972, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2021-12-29: Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.