2021-05-28: Bestellt als Geschäftsführer: Türkmen, Hamit, Donzdorf, *20.04.1977, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Ge, Like, Eschborn, *17.07.1971.
2021-08-10: Die Gesellschafterversammlung vom 27.07.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Donzdorf. Neue Geschäftsanschrift: Sportplatzstraße 3, 73072 Donzdorf.