2020-05-08: Nach Ergänzung: Geschäftsführer: Hertog, Rainer, Borken, *28.12.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-01: Die Gesellschafterversammlung hat am 12.11.2020 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,60 um EUR 435,40 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.
2021-01-07: Die Gesellschafterversammlung vom 05.01.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hertog, Rainer, Borken, *28.12.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Stöppelkamp, Tim, Oer-Erkenschwick, *04.05.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.