2014-01-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Götze, Thomas Helmut Heinrich, Leer, *10.07.1968. Besondere Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Beyer, Manuela, Wittmund- Leerhafe, *30.06.1966.
2017-10-25: Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2017 hat die Änderung der Firma sowie die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 beschlossen. Neue Firma: Biogas Wittmund Verwaltungsgesellschaft mbH.
2018-06-14: Bestellt als Geschäftsführer: Leopold, Raimund, Wittmund, *28.07.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-03-29: Geändert, nun: Geschäftsführer: Beyer, Manuela, Wittmund- Leerhafe, *30.06.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.