2010-03-22: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 18.11.2009. Die Gesellschafterversammlung vom 20.01.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Kirchlengern (bisher Bad Oeynhausen HRB 11755) nach Frankenberg (Eder) sowie § 3 (Stammkapital) beschlossen. Geschäftsanschrift: Siegener Straße 35, 35066 Frankenberg (Eder). Gegenstand: Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Maschinen, Werkzeugen und Vorrichtungen, insbesondere von Heißkanalsystemen. Stammkapital: 2.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Ing. Braun, Peter, Hungen, *03.07.1952; Dr. Wilhelmi, Martin, Haina, *27.11.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Hettich, Anton, Herford, *12.06.1929, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Becker, Norbert, Battenberg, *03.08.1954; Lachmann, Manfred, Frankenberg, *26.02.1953; Paesano, Silvio, Frankenau, *29.07.1960; Pomstra, Henk-Jan, AV Duiven, *19.03.1967.
2010-05-05: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Achenbach, Hartmut, Frankenberg (Eder), *20.10.1963; Kaisinger, Volker, Stadtallendorf, *18.02.1960; Stahl, Heiko, Edertal, *13.05.1970.
2010-05-05: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Achenbach, Hartmut, Frankenberg (Eder), *20.10.1963; Kaisinger, Volker, Stadtallendorf, *18.02.1960; Stahl, Heiko, Edertal, *13.05.1970.
2013-10-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bald, Gerhard, Altena, *03.04.1963.
2014-11-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Auth, Andreas, Hallenberg, *05.06.1970.
2015-11-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Eimeke, Stefan, Frankenberg, *18.06.1975.
2015-11-10: Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Eimeke, Stefan, Frankenberg, *18.06.1975.
2017-04-07: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Eimeke, Stefan, Frankenberg, *18.06.1975. Prokura erloschen: Dr. Eimeke, Stefan, Frankenberg, *18.06.1975.
2017-10-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Ing. Braun, Peter, Hungen, *03.07.1952.
2021-05-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Hettich, Anton, Herford, *12.06.1929.