2008-08-27: Geschäftsführer: 3. Berry, Mike Hessam, *17.12.1983, Norderstedt; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten.
2008-10-24: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.09.2008 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 16 (Beschlussfassung) und § 21 (Auflösung)..
2011-06-03: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer:; 3. Berry, Mike Hessam.
2019-10-18: Kapital: 50.000 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.08.2019 ist das Stammkapital um 25.000 EUR auf 50.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 .