2011-05-18: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Karsch, Kurt, Hamburg, *23.06.1951; Kubbe, Bernd, Hamburg, *05.11.1958.
2015-06-30: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Brinkmann, Wolfgang, Schlangen, *04.06.1953.
2016-08-25: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Debbeler, Peter Fritz, Wildeshausen, *29.08.1965.
2018-01-11: Prokura erloschen Debbeler, Peter Fritz, Wildeshausen, *29.08.1965.
2018-01-29: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Meiners, Merle, Hamburg, *16.03.1988.