2018-02-16: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 08.01.2018. Geschäftsanschrift: c/o Blitzstart Holding AG, Theresienhöhe 30, 80339 München. Gegenstand: Die Verwaltung des eigenen Vermögens. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführerin: Gogalla, Katja, München, *11.04.1968; Selnes, Randi Mette, München, *02.03.1978, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-07: Neue Geschäftsanschrift: c/o Eberspächer Glasbau GmbH, Marie-Curie-Straße 12, 73230 Kirchheim unter Teck. Bestellt als Geschäftsführer: Weiskirchner, Harald, Ebereichsdorf / Österreich, *15.07.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführerin: Gogalla, Katja, München, *11.04.1968; Selnes, Randi Mette, München, *02.03.1978.
2018-10-15: Die Gesellschafterversammlung vom 20.09.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 , § 4 (Gegenstand), § 5 (Stammkapital), § 8 (Bekanntmachungen) un d§ 11 (Salvatorische Klausel) beschlossen. Firma geändert; nun: EGLA GmbH. Änderung der Geschäftsanschrift: Marie-Curie-Straße 12, 73230 Kirchheim unter Teck. Gegenstand geändert; nun: Planung, Herstellung, Vertrieb und Montage von Glasbaukonstruktionen und Bauelementen aller Art aus Metall und Kunststoff sowie die Erbringung von damit in Zusammenhang stehenden Service- und Wartungsleistungen und die Modernisierung und Sanierung von Dächern und Fassaden.
2019-08-19: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Weiskirchner, Michael, Unterwaltersdorf / Österreich, *30.01.1988.
2021-04-13: Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Firma geändert; nun: Eberspächer Tageslichttechnik GmbH.