2014-06-05: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Putzbrunner Str. 38, 85521 Ottobrunn.
2018-01-12: Bestellt: Geschäftsführer: Schlick, Franz Nikolaus, Ottobrunn, *29.09.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-02-26: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Eckart, Stefan, Kommunikationsberater, Putzbrunn. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Küpper, Leif, Ottenhofen, *17.08.1986.