2012-05-08: Geschäftsanschrift: Unter dem Stiderfeld 14, 31737 Rinteln. Bestellt als Geschäftsführer: Eckel, Marlon, Rinteln, *12.07.1988; Eckel, Christel, Rinteln, *13.05.1962, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Eckel, Wilhelm, Rinteln, *15.03.1932.
2015-01-06: Änderung zur Geschäftsanschrift: Stükenstraße 8, 31737 Rinteln.