2014-03-24: Bestellt als Geschäftsführer: Mauch, Oliver, Mühlacker, *10.02.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Mauch, Eckhard, Mühlacker, *22.01.1950, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-11-03: Bestellt als Geschäftsführer: Mauch, Johannes, Pforzheim, *07.10.1985.
2017-07-12: Die Gesellschafterversammlung vom 31.03.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und § 5 (Gesellschafterversammlung) beschlossen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.03.2017 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 26.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 26.000,00 EUR.
2019-12-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Mauch, Eckhard, Mühlacker, *22.01.1950.