2008-02-05: Die Gesellschafterversammlung hat am 13.12.2007 beschlossen, das Stammkapital (DEM 210.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 107.371,30 um EUR 78,70 auf EUR 107.450,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) sowie weiter in den §§ 4 (Zustimmungspflichtige Geschäfte) und 11 (Wettbewerbsverbot) zu ändern.
2008-08-19: Bestellt als Geschäftsführer: Eckmann-Pohl, Katja Birgit, Düsseldorf, *26.02.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-08-26: Bestellt als Geschäftsführer: Eckmann-Pohl, Katja Birgit, Düsseldorf, *26.02.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-01-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Eckmann, Dieter, Industriekaufmann, Düsseldorf. Geschäftsanschrift: Volmerswerther Straße 53, 40221 Düsseldorf.