2009-07-30: Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Verl beschlossen. Verl. Geschäftsanschrift: Kapellenweg 76, 33415 Verl.
2011-05-25: Bestellt als Geschäftsführer: Edinger, Uwe, Verl, *24.12.1975, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Edinger, Walter, Verl, *13.10.1951.