2007-05-18: Eduard Theile Computer-Systeme GmbH, Speyer (Speyer). Nicht mehr Geschäftsführer: Wydra, Thomas, Mutterstadt, *04.09.1964.
2012-06-08: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Karmeliter Str. 6-8, 67346 Speyer.
2017-06-13: Die Gesellschafterversammlung hat am 17.05.2017 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 170,81 auf EUR 51.300,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) zu ändern. Weiterhin wurde die Neufassung der Satzung beschlossen. Der Handel mit Computer-Systemen und Software einschließlich der Erbringung von Serviceleistungen. Neues Stammkapital: 51.300,00 EUR.
2021-04-20: Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Laura, Speyer, *16.04.1993, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.