2007-03-27: Bestellt als Geschäftsführer: Stingl, Bernd, Wiesbaden, *02.06.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Stingl, Edwin, Wiesbaden, *16.11.1933, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-01-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Stingl, Edwin, Wiesbaden, *16.11.1933.