2013-07-22: Geschäftsanschrift: Brunnenweg 3, 28816 Stuhr. Nicht mehr Geschäftsführer: Eggers, Ute, Stuhr-Brinkum. Geschäftsführer: Langejürgen, Jörg, Achim, *19.05.1965; Peinemann, Bernd, Ottersberg, *24.04.1964, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Geburtsdatum von Amts wegen ergänzt, nun: Geschäftsführer: Eggers, Reinhard, Stuhr, *07.12.1947, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-09-20: Die Gesellschafterversammlung vom 05.09.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital und Stammeinlagen) sowie § 13 (Geschäftsführung) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 300.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR beschlossen. 500.000,00 EUR. Geändert, nun: Geschäftsführer: Langejürgen, Jörg, Achim, *19.05.1965; Peinemann, Bernd, Ottersberg, *24.04.1964, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Eggers, Reinhard, Stuhr, *07.12.1947.
2020-11-30: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Eggers, Reinhard, Stuhr, *07.12.1947.