2011-02-16: Geschäftsanschrift: Pippinger Str. 41, 81245 München. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ehrecke, Ditmar, Großhandelskaufmann, Garching. Bestellt: Geschäftsführer: Steinherr, Klaus-Peter -genannt Klaus-, Dießen, *04.04.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Rest, Günter, Aufkirchen, *17.06.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-09-23: Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2015 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Oberding, Landkreis Erding. Geschäftsanschrift: Dorfstraße 32, 85445 Oberding, OT Aufkirchen.
2016-04-16: HRB 121281: Ehrecke Industrievertretungen GmbH, Oberding, Landkreis Erding, Dorfstraße 32, 85445 Oberding, OT Aufkirchen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rest, Andreas, Oberding/Aufkirchen, *05.07.1985; Schwarz, Norbert, Schwabach, *14.12.1967.