2019-09-28: Bestellt und von Amts wegen eingetragen: Notgeschäftsführer: Eidt, Alexander, Friedberg, *15.05.1985; Eidt, Maximilian, Friedberg, *15.01.1992.
2020-04-15: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Eidt, Heinz, Friedberg, *04.02.1955. Durch Gesellschafterbeschluss bestellt, nun: Geschäftsführer: Eidt, Alexander Mathias, Friedberg, *15.05.1985; Eidt, Maximilian Josef, Friedberg, *15.01.1992, jeweils einzelvertretungsberechtigt; je mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-04-08: Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2021 hat die Satzung neu gefasst.