2017-05-08: Firma: Digitalprojekt 3 GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Friedrichstraße 68, 10117 Berlin; Gegenstand: die Entwicklung und Vermarktung von Software und Online-Anwendungen, insbesondere der Betrieb einer online Plattform zum Verkauf von Energieerzeugungstechnologien und damit einhergehenden Dienstleistungen. Stamm- bzw. Grundkapital: 50.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Hambrock, Heiko, *22.06.1971, Aurich; Geschäftsführer: 2.
Preller, Ludwig, *30.07.1981, München; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 13.04.2017
2017-08-11: Geschäftsführer: 3.
von Gossler, Christoph, *21.03.1975, Hamburg
2017-12-08: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Preller, Ludwig; Geschäftsführer: 4.
Aigner, Michael, *03.05.1987, Berlin; Geschäftsführer: 5.
Hau, Moritz, *28.11.1978, Berlin
2017-12-13: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Hambrock, Heiko
2018-04-24: Firma: Eigensonne GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Neue Grünstraße 27, 10179 Berlin; Gegenstand: Entwicklung, Planung, Vermarktung und Ausführung von Energiedienstleistungen und -Produkten im häuslichen Bereich, insbesondere Photovoltaikanlagen mit und ohne Stromspeicher; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.02.2018 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 1 und 2 (Gegenstand).
2020-07-21: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. von Gossler, Christoph; Geschäftsführer: 6.
Hartung, Andreas Robert, *08.09.1967, Bremen; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-09-28: Gegenstand: Die Entwicklung, Planung, Vermarktung und Ausführung von Energiedienstleistungen und Produkten im häuslichen Bereich, insbesondere Photovoltaikanlagen mit und ohne Stromspeicher. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.07.2021 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst.
2021-12-27: Stamm- bzw. Grundkapital: 60.096,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2021 ist das Stammkapital um 10.096,00 EUR auf 60.096,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 . Unter § 7 wurde ein neuer § 8 (Verfügung über Geschäftsanteile) eingefügt und die darauffolgenden Paragra
phen entsprechend folgerichtig neu durchnummeriert.
2022-06-15: Geschäftsführer: 7.
Bartmann, Simon, *30.03.1986, Varel; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-06-21: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.06.2022 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 11 , 12 (Vermögensverteilung), 13 (Gründungskosten).