2008-11-17: Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 5 (Geschäftsführung), 9 (Übertragung von Geschäftsanteilen) und 10 (Erbfolge) beschlossen.
2012-03-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Eiling, Heinz, Ochtrup, *02.06.1931. Bestellt als Geschäftsführer: Bröker, Arnold, Ochtrup, *18.12.1949, einzelvertretungsberechtigt.
2018-07-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Bröker, Arnold, Ochtrup, *18.12.1949