2011-12-02: Geschäftsführer:; 2. Hennig, Kerstin, *25.03.1963, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2013-08-28: Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer darf Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abschließen. Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Brock, Rüdiger; Änderung zu Nr. 2:; Geschäftsführer:; Hennig, Kerstin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.07.2013 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 5 (Geschäftsführung und Vertretung)..
2015-05-19: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Hennig, Kerstin; Geschäftsführer: 3.
Brock, Christel, *16.03.1947, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2022-02-01: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Brock, Christel; Geschäftsführer: 4.
Brock, Christian, *04.10.1969, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten