2013-01-09: Die Gesellschafterversammlung hat am 31.10.2012 beschlossen, das Stammkapital um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 5 zu ändern. 26.000,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Kutzner, Ernst-Ulrich, Kaufmann, Gifhorn. Bestellt als Geschäftsführer: Elbe, Andreas, Gifhorn, *11.09.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-12-30: Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen.