2005-12-07: Bestellt: Geschäftsführer: Hörmann, Marion, Inning a. Ammersee, *12.09.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Hörmann, Marion, Inning. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hörmann, Stefan, Inning a. Ammersee, *17.05.1963.
2012-02-29: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2011 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 100.612,44 EUR und die Änderung der §§ 3 (Stammkapital), 6 (Gesellschafterbeschlüsse), 10 (Abtretung von Geschäftsanteilen; Vorkaufsrechten), 13 (Einziehung von Geschäftsanteilen, Ausschluss von Gesellschaftern, Zwangsabtretung) 18 (Allgemeine Vorschriften) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 254.000,00 EUR. Personendaten berichtigt: Geschäftsführer: Rutz, Heribert, Kaufmann, Inning, *08.11.1935, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-02-08: Bestellt: Geschäftsführer: Maasberg, Thomas, München, *15.07.1967; Müller, Sebastian, München, *22.07.1974, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-18: Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2020 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. Neuer Unternehmensgegenstand: Handel mit Eisen, Stahl, Maschinen, Werkzeugen und Eisenwaren aller Art.
2021-05-04: Prokura erloschen: Hörmann, Stefan, Inning a. Ammersee, *17.05.1963.