2005-09-05: SLR-Eisenwerk Martinlamitz GmbH, Schwarzenbach/Saale (Eisenwerk 2, 95126 Schwarzenbach/Saale). Ausgeschieden Geschäftsführer: Ramsner, Johannes, Maschinenbauingenieur, Wunsiedel. Bestellt Geschäftsführer: Irvin, Barry T., Kirchardt, *02.01.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Seidel, Peter, Arzberg, *01.03.1963.
2011-02-11: SLR-Eisenwerk Martinlamitz GmbH, Schwarzenbach/Saale, Eisenwerk 2, 95126 Schwarzenbach/Saale. Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2010 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Firma geändert, nun: Neue Firma: Eisenwerk Martinlamitz GmbH.