2012-04-23: Geschäftsanschrift: Zur Hubbrücke 3, 39104 Magdeburg. Bestellt: Geschäftsführer: Ihlefeld, Axel, Schönebeck OT Ranies, *02.06.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Leuschner, Wilhelm, Beyendorf, *18.12.1961.
2020-02-19: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Kleiner Birkenweg 21, 39122 Magdeburg. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ihlefeld, Axel, Schönebeck OT Ranies, *02.06.1961. Bestellt: Geschäftsführer: Leuschner, Wilhelm, Magdeburg, *18.12.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.