2010-11-05: Bestellt als Geschäftsführer: Kreisz, Marion, Burgwald, *05.12.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Eitzenhöfer, Martin, Burgwald, *03.07.1931.
2016-12-30: Geschäftsanschrift: Bahnhofstraße 17 - 19, 35066 Frankenberg . Bestellt als Geschäftsführer: Kreisz, André, Burgwald, *13.05.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.