2011-08-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Maleki, Behdad, Köln, *25.04.1973. Bestellt als Geschäftsführer: Karapetjan, Arsen, Mönchengladbach, *17.08.1985; Vassos, Sofoklis, Schwalmtal, *26.01.1983, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-12-01: Nach Änderung der personenbezogenen Daten Geschäftsführer: Karapetyan, Arsen, Mönchengladbach, *17.08.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-08-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Karapetyan, Arsen, Mönchengladbach, *17.08.1985; Vassos, Sofoklis, Schwalmtal, *26.01.1983. Geschäftsführer: Karapetyan, Armen, Mönchengladbach, *21.04.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-01: Durch Beschluss des Amtsgerichts Mönchengladbach vom 26.11.2020 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.