2006-06-15: Wohnort geändert: Noack, Volkmar, Radeburg OT Großdittmannsdorf.
2006-11-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hahn, Eveline, Technologin, Dresden. Bestellt: Geschäftsführer: Noack, Volkmar, Radeburg OT Großdittmannsdorf, *24.04.1953, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Noack, Volkmar, Radeburg OT Großdittmannsdorf, *24.04.1953.
2016-08-02: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Noack, Volkmar, Radeburg OT Großdittmannsdorf, *24.04.1953. Bestellt: Geschäftsführer: Thiel, Jens, Moritzburg OT Boxdorf, *01.02.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-04: Bestellt: Geschäftsführer: Kühn, Ringo, Ottendorf-Okrilla OT Medingen, *16.11.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Thiel, Jens, Moritzburg OT Boxdorf, *01.02.1970.
2017-08-03: Bestellt: Geschäftsführer: Hahn, Eveline, Dresden, *08.03.1948, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kühn, Ringo, Ottendorf-Okrilla OT Medingen, *16.11.1969.
2017-10-10: Bestellt: Geschäftsführer: Meyer, Thomas, Dresden, *23.04.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hahn, Eveline, Dresden, *08.03.1948.