2014-05-23: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 12.05.2014. Geschäftsanschrift: Firlestraße 8, 81737 München . Gegenstand des Unternehmens: Organisation, Durchführung und Vermarktung von Elektroflug-Rekorden und Elektroflug-Events sowie von Tätigkeiten und Maßnahmen zur Förderung des Elektrofluges und der Erprobung von Elektroflugzeugen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Suttner, Christian, München, *02.11.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-02-26: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Unterbiberger Str. 54, 81737 München.
2022-05-05: Bestellt: Geschäftsführer: Suttner, Irene, München, *17.10.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Suttner, Christian, München, *02.11.1964.