2010-04-07: Die Gesellschafterversammlung hat am 22.12.2009 beschlossen, das Stammkapital von 50.000,00 DM auf 25.564,59 Euro umzustellen; es dann um 35,41 EUR auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern sowie den Gesellschaftsvertrag im Ganzen neu zu fassen. Neues Stammkapital: 25.600,00 EUR. Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Seibel, Marco, Mittelstrimmig, *17.02.1972.
2015-01-14: Bestellt als Geschäftsführer: Hansen, Elisabeth, geb. Schmidt, Koblenz, *31.03.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-03-23: Bestellt als: Geschäftsführer: Hansen, Johannes, Koblenz, *26.09.1993, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Seibel, Marco, Mittelstrimmig, *17.02.1972.
2022-01-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Hansen, Christoph, Koblenz; Hansen, Elisabeth, geb. Schmidt, Koblenz, *31.03.1958.