2010-05-03: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 03.03.2010. Geschäftsanschrift: Hölzlestraße 18, 72336 Balingen. Gegenstand: Handel mit Artikeln für das Elektrohandwerk. Stammkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Schanz, Egon, Haigerloch, *30.05.1957; Schanz, Jürgen, Balingen, *29.02.1968, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-05-12: Änderung der Geschäftsanschrift: Rote Länder 4, 72336 Balingen.
2014-07-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Schanz, Jürgen, Balingen, *29.02.1968.
2015-12-08: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schanz, Sarah, Balingen, *26.10.1988.