2009-04-01: Geschäftsanschrift: Klöcknerstraße 21, 49124 Georgsmarienhütte. Die Zweigniederlassung in Wallenhorst ist aufgehoben.
2014-07-23: Bestellt als Geschäftsführer: Börger, Rita, Georgsmarienhütte, *01.12.1946, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Börger, Wilfried, Elektromeister, Georgsmarienhütte. Einzelprokura: Börger, Heike, Georgsmarienhütte, *08.11.1966. Prokura erloschen: Börger, Rita, Kfm. Angestellte, Georgsmarienhütte.
2018-10-11: Die Gesellschafterversammlung vom 09.03.2018 hat die Umstellung auf Euro sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 35,41 EUR auf 25.600,00 EUR beschlossen. 25.600,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Börger, Rita, Georgsmarienhütte, *01.12.1946. Bestellt als Geschäftsführer: Börger, Heike, Georgsmarienhütte, *08.11.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Börger, Heike, Georgsmarienhütte, *08.11.1966.