2009-04-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmolke, Paul, Grasberg, *21.03.1944.
2009-06-19: Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Hamburg, 20535 Hamburg; Zweigniederlassung Hamburg, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 94555). Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schmolke, Paul, Grasberg, *21.03.1944.
2009-07-13: Die Zweigniederlassung in Hamburg ist aufgehoben. Elektro Eggers GmbH Zweigniederlassung Hamburg, 20535 Hamburg.