2014-09-18: Geschäftsanschrift: Pastorenweg 208, 28237 Bremen. Nicht mehr Geschäftsführer : Zwick, Hartmut. Geschäftsführer: Langerbeck, Helmut, *09.03.1965, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2022-01-11: Stammkapital: 26.000 EUR; Nicht mehr Geschäftsführer
: 1. Siedenburg, Hans; Geschäftsführer: 4.
Langerbeck, Florian, *17.07.1995, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.12.2021 ist das Stammkapital auf 25.564,60 EUR umgestellt, sodann um 435,40 EUR auf 26.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 und § 6 (Gesellschafterbeschlüsse).
2022-05-13: Gegenstand: Die Ausführung von Elektroinstallationen sowie alle der Durchführung dienenden und damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen; Vertretungsregelung:Die Eintragung betreffend die allgemeine Vertretungsbefugnis ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer sind befugt Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.05.2022 ist der Unternehmensgegenstand geändert und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neugefasst.