2014-03-07: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Eisenhut, Petra, Pleinfeld, *10.09.1963. Bestellt: Geschäftsführer: Zelzer, Ferdinand, Spalt, *02.02.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-04-27: Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg vom 21.04.2016 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 65 GmbHG.
2021-09-14: Das Insolvenzverfahren ist durch Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg vom 30.08.2021 nach Schlussverteilung aufgehoben worden.
2021-12-09: Die Gesellschaft ist wegen Vermögenslosigkeit gemäß § 394 FamFG gelöscht. Von Amts wegen eingetragen.