2019-01-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Leven, Johannes Wilhelm - genannt Hans Willi -, Elektromeister, Mönchengladbach. Bestellt als Geschäftsführer: Hering, Roland, Jüchen, *04.09.1972; Oberüber, Melanie, Mönchengladbach, *19.07.1978, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-04-05: Bestellt als Geschäftsführer: Dreimüller, Stefan, Mönchengladbach, *30.06.1970, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.