2009-08-31: Geschäftsanschrift: Ringstraße 10, 79541 Lörrach. Nicht mehr Geschäftsführer: Krey, Kurt, Elektromeister, Lörrach. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Talmon-Groß, Jürgen, Lörrach, *04.08.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-09-02: Bestellt als Geschäftsführer: Talmon-Gros, Christian, Lörrach, *13.03.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-11-21: Die Gesellschafterversammlung vom 25.10.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
2018-02-06: Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
2021-01-22: Neue Geschäftsanschrift: Schlachthofstraße 3, 79540 Lörrach.