2009-11-25: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wendling, Heinz, Allershausen, *23.10.1958.
2012-08-14: Die Gesellschafterversammlung vom 03.08.2012 hat die Änderung der §§ 6 (Geschäftsführer), 14 (Abfindung) und 17 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. Prokura erloschen: Kern, Josef, München, *12.07.1948.
2017-07-11: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Stöckert, Hans, Elektromeister, München.
2019-05-10: Die Gesellschafterversammlung vom 02.05.2019 hat die Satzung neu gefasst. Von Amts wegen berichtigt: Geschäftsanschrift: Abensbergstr. 59-61, 80993 München. Einzelprokura: Stöckert, Daniela, München, *23.10.1985.