2016-04-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmeinck, Bernhard, Bocholt, *11.05.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Unger, Markus, Bocholt, *07.05.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-05-30: Die Gesellschafterversammlung hat am 23.05.2016 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital und Stammeinlage) zu ändern. Die Gesellschafterversammlung hat weiter eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma sowie die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Elektro Unger GmbH. Änderung zur Geschäftsanschrift: Am Marienplatz 25, 46395 Bocholt. Neues Stammkapital: 25.600,00 EUR.