2007-01-02: Bestellt als Geschäftsführer: Gora, Frank Mario, Hilzingen, *11.02.1967; Maier, Diana Patricia, Hilzingen, *22.05.1974, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Heine, Horst, Elektromeister, Stockach; Herrmann, Heinz-Joachim, Elektroingenieur, Stockach.
2007-01-22: Bestellt als Geschäftsführer: Gora, Frank Mario, Hilzingen, *11.02.1967; Maier, Diana Patricia, Hilzingen, *22.05.1974, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Heine, Horst, Elektromeister, Stockach; Herrmann, Heinz-Joachim, Elektroingenieur, Stockach.