2007-11-21: Bestellt als Geschäftsführer: Üsseler, Harald, Gifhorn, *27.07.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-07-17: Die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2013 hat die Änderung und vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Änderung des Gegenstandes - § 2 - beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: die Errichtung und die Durchführung von Elektroinstallationen aller Art, Reparatur und Instandsetzung von Elektroanlagen und Geräten, Installation von SAT- und Antennenanlagen, Errichtung von EDV-Datenleitungsnetzen, Photovoltaikanlagen aller Art und die Durchführung aller damit in Zusammenhang stehenden sonstigen Arbeiten und der Handel mit Beleuchtungskörpern und Elektro-Artikeln sowie Waren aller Art. Nicht mehr Geschäftsführer: Kuhls, Siegfried, wohnhaft, Gifhorn, *05.10.1948. Bestellt als Geschäftsführer: Holicki, Volker, Meinersen, *08.02.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.