2016-01-13: Nach Änderung der Firma: Elektroanlagen Bruno Töller OHG. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Hößelbarth, Reiner Heinz, Köln, *17.03.1943. Nach Änderung des Familiennamens und Ergänzung der Geburtsdatums: Persönlich haftender Gesellschafter: El Hak, Renate, Köln, *09.07.1956. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Lupa, Andre, Bergheim, *13.09.1986.