2008-02-07: Die Gesellschafterversammlung hat am 19.12.2007 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,--) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,-- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital und Stammeinlage ) und § 8 ( Gesellschafterbeschlüsse ) zu ändern. Nicht mehr Geschäftsführer: Haack, Volkhard, Elektromeister, Celle. Bestellt als Geschäftsführer: Haack, Maik, Celle, *13.10.1967. Einzelprokura: Bienert, Frank, Celle, *24.08.1960.