2010-04-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Kaiser, Wilhelm, Elektromeister, Köln. Geburtsdatum von Amts wegen ergänzt und Wohnort berichtigt: Geschäftsführer: Wirtz, Edgar Wilhelm, Rösrath, *11.02.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-08-24: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wirtz, Philipp Suat Wilhelm, Köln, *09.09.1996.