2013-08-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Feldtange, Norbert, Elektromeister, Wuppertal.
2015-07-03: Die Gesellschafterversammlung vom 08.06.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Ziffer (Geschäftsführung - Vertretung) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Merle, Manfred, Wuppertal, *30.01.1937. Bestellt als Geschäftsführer: de Haas, Gerrit, Solingen, *01.04.1962; Dreßler, Thomas, Solingen, *20.07.1965, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-07-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Merle, Manfred, Wuppertal, *07.03.1958.
2019-03-08: Nach Änderung des Wohnortes nunmehr bestellt als Geschäftsführer: de Haas, Gerrit, Wuppertal, *01.04.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.