2005-03-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Bratschke, Erich, Velbert, *18.02.1942. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Schmidt, Joachim, Heiligenhaus, *04.08.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Schmidt, Ina, geb. Gaulke, Heiligenhaus, *14.02.1963.