2012-01-04: Änderung der Geschäftsanschrift: Am Wolfsgestell 16, 56477 Rennerod. Bestellt als weiterer Geschäftsführer: Illig, Jens, Rennerod, *07.02.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-02-03: Die Gesellschafterversammlung hat am 30.12.2013 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 m EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. Darüber hinaus wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefaßt. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.
2019-06-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Illig, Hans-Jürgen, Elektromeister, Rennerod.