2012-01-25: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Klima, Johann, Weilheim, *12.08.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-05-08: Die Gesellschafterversammlung vom 02.05.2013 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), und 2 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Elektrotechnik TKS GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Vertrieb, Vermietung, Montage, Wartung und Service von elektro- und fernmeldetechnischen Geräten, sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte.
2017-04-12: Die Gesellschafterversammlung vom 05.04.2017 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gebäudetechnik und Gebäudeausbau für Neubau, Umbau und Sanierung, Elektrotechnik, Kommunikationstechnik, Alarmanlagen, Trocken- und Akustikbau, Fliesenarbeiten und alle damit zusammenhängenden Arbeiten für vorgenannte Tätigkeiten; Verkauf, Wartung und Vermietung von Elektro-, Kommunikations- und Alarmanlagentechnik.
2019-08-24: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Atlas, Serdar, Oberhausen, *08.07.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.